Personalia
- Leeftijd
- 39 jaar
Rijbewijs en talenkennis
Talen (spreken)
Talen (schrijven)
Rijbewijs
Dit ben ik
Mijn dromen en ambities
Ik ben een generalist met diepgaande interesse voor complexe maatschappelijke problemen. Als bestuurskundige heb ik geleerd om een onderwerp/materie snel eigen te maken. Verder ben ik perfectionistisch, leergierig, analytisch, betrouwbaar, adequaat, ondernemend, flexibel en sociaal.
Mijn hobby’s zijn als volgt:
Voetballen, hardlopen, schaken, reizen en computers
Wat breng ik mee?
Mijn huidige situatie
Werkervaring
21-10-2001 tot heden
Gamma Oss, verkoper en informatiebaliemedewerker.
01-02-2010 tot 01-06-2010
Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland Verkeersmanager Hoofdvaarwegennet (HVWN), Stagiair afdeling HVWN, afstudeerstage/HBO scriptie Bestuurskunde.
01-09-2008 tot 31-01-2009
Gemeente Vught, Stagiair afdeling Ruimte, stage-opdracht: Geluidbeleid hogere waarden gemeente Vught.
Opleidingen
01-09-2011 tot 27-08-2013
Master of Arts (MA), Bestuurskunde; Accent Maatschappelijk besturen, Universiteit van Tilburg, Diploma behaald.
01-09-2010 tot 31-08-2011
Bachelor of Arts (BA), Premaster Bestuurskunde, Universiteit van Tilburg. Premaster behaald.
01-09-2006 tot 31-08-2010
Bachelor of Public Administration (BPA), Bestuurskunde/overheidsmanagement, Avans Hogeschool Den Bosch. Diploma behaald.
01-09-2001 tot 31-08-2004
Filiaalbeheerder, Detailhandel BOL 4, ROC de Leijgraaf Oss. Diploma behaald.
01-09-1997 tot 31-08-2001
Mavo (1997-2001), Titus Brandsmalyceum Oss.